Hanes ariannol BALDOCK BAPTIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1065910
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £129.05k £124.57k £133.32k £148.99k £88.14k
Cyfanswm gwariant £45.38k £49.09k £44.99k £60.78k £85.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A