BALDOCK BAPTIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1065910
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Christian Church and Sunday School adopting Baptist Confession of Faith 1689.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £88,143
Cyfanswm gwariant: £85,702

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Adnoddau Dynol
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Hertford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Tachwedd 1997: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • SALEM (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PETER JOHN CHAPMAN Cadeirydd
Dim ar gofnod
Daniel Nolan-Neylan Ymddiriedolwr 24 May 2021
Dim ar gofnod
Peter Northern Ymddiriedolwr 24 May 2021
Dim ar gofnod
JONATHAN EDWARD NORTHERN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ELIZABETH MARGARET NORTHERN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
NICOLA ANNE CHAPMAN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £129.05k £124.57k £133.32k £148.99k £88.14k
Cyfanswm gwariant £45.38k £49.09k £44.99k £60.78k £85.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 19 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 19 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 25 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 25 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 27 Tachwedd 2022 27 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 27 Tachwedd 2022 27 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 27 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 28 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 13 Mai 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 13 Mai 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
4 Arnolds Close
Clifton
SHEFFORD
Bedfordshire
SG175SZ
Ffôn:
01462733207
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael