Hanes ariannol HAMMERSMITH AND FULHAM VOLUNTEER CENTRE
Rhif yr elusen: 1062032
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £222.95k | £207.97k | £258.90k | £204.80k | £193.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £201.84k | £197.95k | £216.36k | £192.67k | £193.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £97.00k | £97.00k | £45.41k | £44.58k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £144.42k | £48.76k | £45.17k | £126.56k | £115.69k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.