Hanes ariannol CHELTENHAM BOURNSIDE SCHOOL AND SIXTH FORM CENTRE PARENTS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1068981
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/08/2009 30/08/2010 30/08/2011 30/08/2012 30/08/2013
Cyfanswm Incwm Gros £12.81k £10.68k £8.32k £4.59k £6.16k
Cyfanswm gwariant £10.31k £17.45k £8.03k £2.03k £6.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A