ymddiriedolwyr THE MARGARET THATCHER ARCHIVE TRUST
Rhif yr elusen: 1061822
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lord Strathclyde Thomas Galloway Dunlop du Roy de Blicquy Strathclyde CH PC | Cadeirydd | 20 February 2020 |
|
|
||||||||||
Dr Anthony Nigel Stanley Freeling | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|||||||||||
Amanda Thatcher | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|
||||||||||
Tamsin Melanie James | Ymddiriedolwr | 20 February 2017 |
|
|||||||||||
Professor Dame Athene Donald | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|||||||||||
LORD POWELL OF BAYSWATER | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
LORD ANDREW ROBERTS OF BELGRAVIA | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.