ymddiriedolwyr NEWCASTLE UPON TYNE Y.M.C.A.
Rhif yr elusen: 1070578
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil David Jackson | Cadeirydd | 14 June 2018 |
|
|
||||
Rebecca Mary Craigen | Ymddiriedolwr | 21 January 2023 |
|
|
||||
Tracey Marie Wood | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|
||||
Tony Wilson | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||
Jonathan Martin Burns | Ymddiriedolwr | 25 November 2020 |
|
|
||||
Emma Jane Peacock | Ymddiriedolwr | 14 June 2018 |
|
|
||||
Austin Luke Gibbons | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
||||
Alan English | Ymddiriedolwr | 22 February 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.