Hanes ariannol CRESSWELL VILLAGE HALL MANAGEMENT COMMITTEE

Rhif yr elusen: 1064661
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/03/2005 30/03/2006 30/03/2007 30/03/2008 30/03/2009
Cyfanswm Incwm Gros £2.14k £2.23k £2.59k £2.73k £2.87k
Cyfanswm gwariant £1.27k £2.10k £1.84k £2.37k £2.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A