Hanes ariannol OPTIONS FOR LIFE
Rhif yr elusen: 1064848
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.20m | £2.20m | £1.65m | £1.38m | £1.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.17m | £2.11m | £1.36m | £1.56m | £1.69m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.08m | £1.71m | £1.18m | £1.30m | £1.43m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £8.85k | £3.82k | £434.55k | £45.44k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £12.48k | £2.59k | £5.19k | £843 | £8.15k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.07k | £12.18k | £10.50k | £5.43k | £16.05k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.18m | £2.14m | £1.62m | £1.37m | £1.45m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.76k | £4.42k | £4.42k | £3.07k | £5.38k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £34.98k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.17m | £2.09m | £1.36m | £1.56m | £1.69m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £14.83k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £19.06k | £27.75k | £40.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.