Steps Conductive Education Centre

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Steps provides: A unique service using the principles of Conductive Education for children with conditions that cause motor impairments or motor delay such as Cerebral Palsy or Down's Syndrome. Steps also offer support for children attending mainstream school in the form of a gym club. Support is given to the whole family by providing parents with the knowledge they need to understand their child.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £20,000 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Derby
- Swydd Gaerl?r
- Swydd Lincoln
- Swydd Northampton
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 30 Mehefin 1997: Cofrestrwyd
- STEPS (Enw gwaith)
- CHARNWOOD SCHOOL FOR PARENTS (Enw blaenorol)
- STEPS - LEICESTERSHIRE CONDUCTIVE EDUCATION CENTRE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN JOSEPH MONTAGUE | Cadeirydd |
|
||||||
SIMON WINFIELD | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|||||
David Michael Andrews DL | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|||||
Dr Angela Isabela Agnes Lennox CBE DL | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Jeanette Elizabeth Cooper-Hudson | Ymddiriedolwr | 23 September 2020 |
|
|
||||
Laura Beales | Ymddiriedolwr | 03 May 2017 |
|
|
||||
ROSEMARY JEAN NEIL Rimmington CBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR TONY CARR B.ENG HONS. C. ENG, MIET | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £230.28k | £306.34k | £204.40k | £244.34k | £262.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £216.52k | £230.52k | £240.02k | £256.01k | £243.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £17.46k | £61.90k | £6.84k | N/A | £20.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 19 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 22 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 05 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 29 MAY 1997 AS VARIED 19 NOVEMBER 1998 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED OF 25 MARCH 2003, AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED OF 20 AUGUST 2008 as amended on 29 Oct 2019 as amended on 24 Feb 2021 as amended on 04 Jul 2023
Gwrthrychau elusennol
1)TO PROVIDE CONDUCTIVE EDUCATION FOR CHILDREN UNDER 5 WHO HAVE CEREBRAL PALSY OR ALLIED CONDITIONS, WHO WILL NORMALLY BE ACCOMPANIED BY PARENTS/CARERS 2) TO PROVIDE APPROPRIATE ONGOING SUPPORT FOR CHILDREN OVER 5 WHO HAVE CEREBRAL PALSY, INCLUDING AN ANNUAL SUMMERSCHOOL 3) TO PROVIDE APPROPRIATE ONGOING SUPPORT FOR PARENTS AND CHILDREN WITH WHATEVER THE ASSOCIATED CONDITIONS ARE, AND IN ADDITION THEIR FAMILIES AND DEPENDENTS THROUGH THE PROVISION OF PRACTICAL SUPPORT AND INFORMATION. 4)TO PROMOTE THE BENEFITS OF CONDUCTIVE EDUCATION WITH THE STATUTORY BODIES, HEALTH, EDUCATION AND SOCIAL SERVICES, IN THE COUNTY.
Maes buddion
LEICESTERSHIRE AND ACCESSIBLE AREAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Old School
40 Loughborough Road
Shepshed
LOUGHBOROUGH
LE12 9DN
- Ffôn:
- 01509506878
- E-bost:
- info@stepscentre.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window