Hanes ariannol CANVEY ISLAND YOUTH PROJECT

Rhif yr elusen: 1063643
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £229.03k £241.70k £294.90k £225.68k £271.73k
Cyfanswm gwariant £196.29k £206.19k £243.88k £256.93k £250.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £3.32k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £24.14k £41.12k £46.98k £35.85k £64.41k