LYMPHOMA LEUKAEMIA MYELOMA FUND (WALES)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fund raising to promote the work of the Haematology unit at Swansea NHS Trust, and related institutions in Wales, in the support of patients and their families diagnosed with blood cancer diseases e.g. Lymphoma, Leukaemia and Multiple Myeloma. This includes the purchase of equipment not normally provided by the NHS. Also to promote research and disseminate information related to blood cancer.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Bro Morgannwg
- Castell-nedd Port Talbot
- Ceredigion
- Dinas Abertawe
- Pen-y-bont Ar Ogwr
- Sir Benfro
- Sir Gaerfyrddin
Llywodraethu
- 15 Awst 1997: Cofrestrwyd
- LLF (Enw gwaith)
- LLF (WALES) (Enw gwaith)
- LYMPHOMA AND LEUKAEMIA FUND (WALES) (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karen Shreeve | Cadeirydd | 16 November 2017 |
|
|
||||
Andrew Chilcott | Ymddiriedolwr | 22 February 2024 |
|
|
||||
Jonathan Christopher Hughes | Ymddiriedolwr | 22 February 2024 |
|
|
||||
Melanie Thomas | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Susan Thomas | Ymddiriedolwr | 16 November 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £51.89k | £18.79k | £21.81k | £15.63k | £35.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £68.68k | £4.85k | £1.55k | £1.38k | £9.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 27 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 27 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 01 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 07 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 3 FEBRUARY 1997 AS AMENDED ON 4 AUGUST 1997 AND 19 JULY 2010. as amended on 28 Nov 2024
Gwrthrychau elusennol
1) TO RELIEVE PERSONS RESIDENT IN WALES SUFFERING FROM LYMPHOMA AND LEUKAEMIA AND ASSOCIATED BLOOD DISEASES, IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF MEDICAL EQUIPMENT AND SUCH COMFORTS CALCULATED TO RELIEVE SUCH PERSONS, NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL HEALTH AUTHORITY, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY AT THE BONE MARROW TRANSPLANT UNIT OF THE HAEMATOLOGY DEPARTMENT AT SINGLETON HOSPITAL, SWANSEA 2) TO PROMOTE RESEARCH AND DISSEMINATION INTO LYMPHOMA AND LEUKAEMIA AND ASSOCIATED BLOOD DISEASES
Maes buddion
WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Merrysun
Oxwich
SWANSEA
SA3 1LN
- Ffôn:
- 07905677505
- E-bost:
- llmfwales@gmail.com
- Gwefan:
-
llmf.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window