Hanes ariannol BOW VILLAGE CENTRE ASSOCIAITON
Rhif yr elusen: 1062825
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 22/04/2018 | 22/04/2019 | 22/04/2020 | 22/04/2021 | 22/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.19k | £9.90k | £4.63k | £1.48k | £2.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.95k | £7.95k | £4.48k | £1.69k | £3.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.