Hanes ariannol SUTTON CARERS CENTRE CHARITY COMPANY
Rhif yr elusen: 1062302
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £559.36k | £563.40k | £659.72k | £804.08k | £749.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £564.21k | £575.66k | £630.61k | £682.40k | £669.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £377.54k | £197.52k | £397.61k | £377.50k | £378.87k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £50.11k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £51.95k | £61.87k | £24.99k | £13.45k | £6.03k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £505.96k | £500.22k | £615.94k | £784.48k | £733.83k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £366 | £356 | £145 | £56 | £310 | |
|
Incwm - Arall | £1.09k | £954 | £18.64k | £6.09k | £9.01k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £35.54k | £10.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £554.72k | £565.16k | £617.37k | £669.11k | £656.36k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.49k | £10.49k | £13.25k | £13.29k | £12.64k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.08k | £4.26k | £3.11k | £4.61k | £4.12k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.