Hanes ariannol AGE UK SUPPORT SERVICES NORTH WEST
Rhif yr elusen: 1070850
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £119.22k | £7.05k | £4.60k | £4.50k | £200 | |
|
Cyfanswm gwariant | £114.35k | £11.59k | £9.94k | £8.15k | £2.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.