SOS CHILDREN'S VILLAGES UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our charity exists to help orphans, vulnerable children and children at risk of abandonment to lead a full life by providing a home, a family and a mother by way of our SOS villages or a family strengthening programme. We also provide education and medical care for a much larger group and emergency relief when required (given that we are present in 132 countries worldwide).
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£5,421,374
Roddion a chymynroddion | £5.20m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £137.24k | |
Buddsoddiadau | £80.31k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£8,348,238
Codi arian | £2.04m | |
Weithgareddau elusennol | £6.31m | |
Arall | £0 |
£50,522 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £2.04m | |
Gwariant elusennol | £6.31m |
Pobl

26 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£80k i £90k | 1 |
£100k i £110k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Albania
- Algeria
- Angola
- Ariannin
- Armenia
- Aserbaijan
- Bangladesh
- Belarws
- Benin
- Bolifia
- Bosnia And Herzegovina
- Botswana
- Brasil
- Burkina Faso
- Bwlgaria
- Bwrwndi
- Cabo Verde
- Cambodia
- Camerwn
- Canada
- Cenia
- Chile
- Colombia
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- Costa Rica
- Croatia
- Cyprus
- De Affrica
- De Corea
- Djibouti
- Ecwador
- El Salvador
- Estonia
- Ethiopia
- Feneswela
- Ffrainc
- Fiet-nam
- Georgia
- Ghana
- Groeg
- Guatemala
- Guinea Gyhydeddol
- Guiné-bissau
- Guinée
- Gweriniaeth Canol Affrica
- Gweriniaeth De Swdan
- Gwlad Pwyl
- Gwlad Swazi
- Gwlad Thai
- Haiti
- Hondwras
- Hwngari
- India
- Indonesia
- Iorddonen
- Israel
- Jamaica
- Kazakstan
- Kosovo
- Kyrgyzstan
- Laos
- Latfia
- Lesotho
- Libanus
- Liberia
- Lithwania
- Macedonia
- Madagasgar
- Malawi
- Mali
- Mauritius
- Mecsico
- Mongolia
- Moroco
- Mosambic
- Namibia
- Nepal
- Nicaragwa
- Niger
- Nigeria
- Norwy
- Pakistan
- Panama
- Paraguai
- Periw
- Philipinas
- Rwanda
- Rwmania
- Rwsia
- Senegal
- Serbia
- Sierra Leone
- Somalia
- Sri Lanka
- Sweden
- Syria
- Tanzania
- Tchad
- Tiriogaethau Palesteina
- Togo
- Tsieina
- Tunisia
- Uganda
- Ukrain
- Unol Daleithiau
- Uzbekistan
- Wrwgwâi
- Y Gambia
- Yr Almaen
- Y Swdan
- Y Traeth Ifori
- Y Weriniaeth Ddominicaidd
- Y Weriniaeth Tsiec
- Zambia
- Zimbabwe
Llywodraethu
- SOS CHILDREN (Enw gwaith)
- WORLD ORPHAN WEEK (Enw gwaith)
- WOW (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Annette Bowden | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Suli Ulla Anja Hampson | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
Louise Mary McDonald | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
Jonathan Steinback | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
Janet Reilly | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
Adelise Baha | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|
||||
Harpinder Collacott | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Solava Samir Saad Mohamed Ibrahim | Ymddiriedolwr | 08 July 2020 |
|
|
||||
Ian Briggs | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.56m | £4.27m | £7.85m | £8.44m | £5.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.05m | £4.96m | £5.23m | £7.04m | £8.35m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.54m | £4.24m | £7.80m | £8.14m | £5.20m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.07k | £0 | £0 | £0 | £137.24k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.60m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £16.00k | £5.00k | £1.00k | £287.48k | £80.31k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £17.51k | £50.08k | £18.94k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £779.51k | £337.42k | £2.77m | £1.85m | £276.97k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.64m | £3.89m | £3.74m | £4.43m | £6.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.41m | £1.07m | £1.48m | £2.61m | £2.04m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £102.85k | £129.89k | £169.23k | £0 | £190.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £819.25k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £9.62k | £20.74k | £142.14k | £1.24m | £279.37k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1.21m | £1.10m | £1.25m | £293.53k | £1.28m | |
|
Cyfanswm asedau | £3.58m | £2.83m | £5.20m | £6.55m | £3.76m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.31m | £1.26m | £1.13m | £1.25m | £1.35m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 14 Tachwedd 2024 | 14 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Tachwedd 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 07 APR 1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17 DEC 1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11 SEP 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12 FEB 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07 DEC 2017
Gwrthrychau elusennol
THE COMPANY IS ESTABLISHED FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE RELIEF OF POVERTY AND THE PROMOTION OF GOOD HEALTH OF VULNERABLE CHILDREN, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY BY (I) THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE THROUGHOUT THE WORLD OF SOS CHILDREN'S VILLAGES AND (II) THE EDUCATION AND TRAINING OF CHILDREN AND YOUNG PERSONS FROM SOS CHILDREN'S VILLAGES.
Maes buddion
THROUGHOUT THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SOS CHILDREN'S VILLAGES UK
RAVENSCROFT HOUSE
59 Regent Street
CAMBRIDGE
CB2 1AB
- Ffôn:
- 01223365589
- E-bost:
- hello@sosuk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window