Hanes ariannol THE UNITED REFORMED CHURCH (WALES) TRUST COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 1063214
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £609.94k | £693.57k | £489.82k | £993.71k | £1.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £358.33k | £496.91k | £424.85k | £869.81k | £554.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £336.02k | £377.68k | N/A | £269.38k | £287.86k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £18.48k | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £119.78k | £120.80k | N/A | £121.35k | £126.42k | |
|
Incwm - Arall | £135.67k | £195.09k | N/A | £602.98k | £610.95k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £4.71k | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £358.33k | £496.75k | N/A | £869.81k | £554.48k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.45k | £0 | N/A | £0 | £52.55k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £166 | N/A | £0 | £230 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.