Hanes ariannol Cambridgeshire Deaf Association
Rhif yr elusen: 1062578
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £446.78k | £723.50k | £1.09m | £1.07m | £1.43m | |
|
Cyfanswm gwariant | £494.92k | £726.02k | £985.24k | £1.10m | £1.43m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £164.98k | £116.60k | £91.60k | £93.43k | £203.81k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £31.74k | £20.82k | £57.34k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £2.31k | £3.85k | £4.37k | £16.61k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £772.09k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £720.85k | £1.04m | £239.23k | £1.35m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £338 | £49.68k | £52.42k | £56.94k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £6.42k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £726.02k | £968.93k | £268.29k | £1.40m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £16.31k | £833.05k | £38.07k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £1.39k | £3.52k | £2.14k | £7.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £215.30k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £6.56k | £19.50k | £22.82k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.