Hanes ariannol EMMAUS U.K.
Rhif yr elusen: 1064470
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.00m | £2.59m | £3.14m | £2.91m | £2.65m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.68m | £2.40m | £2.77m | £2.63m | £2.98m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.60m | £2.15m | £2.66m | £2.63m | £2.21m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £351.56k | £377.92k | £416.25k | £230.60k | £324.42k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £44.58k | £50.61k | £35.13k | £26.42k | £59.86k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £9.76k | £31.02k | £21.16k | £49.73k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.28m | £367.36k | £809.75k | £847.49k | £355.51k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.08m | £1.92m | £2.26m | £2.30m | £2.52m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £599.30k | £477.82k | £515.46k | £331.21k | £460.42k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £144.88k | £136.38k | £297.47k | £125.64k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £281.37k | £565.32k | £724.49k | £653.38k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.