MARINE STEWARDSHIP COUNCIL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The MSC is a global non-profit organisation that recognises and rewards efforts to protect oceans and safeguard seafood supplies for the future. The MSC certification program contributes to the health of the oceans by rewarding sustainable fishing practices, influencing the choices people make when buying seafood, and working with partners to transform the seafood market to a sustainable basis.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£33,080,000
Roddion a chymynroddion | £906.00k | |
Weithgareddau elusennol | £30.71m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £694.00k | |
Buddsoddiadau | £773.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£31,366,000
Codi arian | £690.00k | |
Weithgareddau elusennol | £30.68m | |
Arall | £0 |
£1,563,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £690.00k | |
Gwariant elusennol | £30.68m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.71m |
Codi arian a Arall Gwariant | £690.00k | |
Gwariant elusennol | £30.68m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £3.28m |
Pobl

247 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 25 |
£70k i £80k | 19 |
£80k i £90k | 13 |
£90k i £100k | 5 |
£100k i £110k | 3 |
£110k i £120k | 2 |
£120k i £130k | 2 |
£130k i £140k | 1 |
£140k i £150k | 3 |
£150k i £200k | 1 |
£250k i £300k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Llundain
- Awstralia
- Canada
- Chile
- De Affrica
- De Corea
- Denmarc
- Ffrainc
- Gwlad Belg
- Gwlad Pwyl
- Gwlad Yr Iâ
- Hong Kong
- Indonesia
- Japan
- Norwy
- Periw
- Portiwgal
- Sbaen
- Singapore
- Sweden
- Tsieina
- Unol Daleithiau
- Y Ffindir
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Yr Iseldiroedd
Llywodraethu
- 10 Rhagfyr 1997: Cofrestrwyd
- MSC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giles Bolton | Cadeirydd | 17 January 2019 |
|
|
||||
Birgit Cameron | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
SERGIO ESPEJO YAKSIC | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
||||
Dr DARIAN MAY MCBAIN | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
||||
MIKEL DURHAM | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
||||
EDWARD NJOROGE | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
||||
Kristjan Davidsson Th. | Ymddiriedolwr | 27 July 2021 |
|
|
||||
Dr Kevin Terrance Stokes | Ymddiriedolwr | 29 July 2020 |
|
|
||||
Maria Damanaki | Ymddiriedolwr | 30 July 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.47m | £30.10m | £29.79m | £32.73m | £33.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.91m | £27.24m | £28.67m | £30.57m | £31.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.38m | £3.46k | £2.41m | £2.27m | £906.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £859.00k | £604 | £507.00k | £621.00k | £694.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £23.73m | £25.62k | £26.13m | £29.05m | £30.71m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £497.00k | £416 | £744.00k | £795.00k | £773.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £26.30m | £26.79m | £28.05m | £29.83m | £30.68m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £616.00k | £452.00k | £621.00k | £741.00k | £690.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £316 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £82 | £96.00k | £95.00k | £102.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £455.80k | £4.86m | £5.08m | £4.81m | £4.58m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1.41m | £17.63m | £19.22m | £19.11m | £21.21m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.79m | £19.99m | £21.26m | £22.36m | £23.62m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £370.30k | £3.67m | £4.85m | £4.15m | £4.14m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 11 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 16 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 07 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 07 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17 FEB 1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16 OCT 1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21 JUN 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05 NOV 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03 FEB 2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04 DEC 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03 MAR 2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 29 OCT 2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09 FEB 2021 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09 JUN 2023 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09 JUN 2023 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14 MAR 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS (THE "OBJECTS") ARE TO CONSERVE THE MARINE AND FRESHWATER ENVIRONMENTS FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION IN THE PRINCIPLES AND PRACTICE OF CONSERVATION, PARTICULARLY. BUT NOT EXCLUSIVELY . BY [A] CONSERVING MARINE AND FRESHWATER FISH POPULATIONS AND THE ENVIRONMENT ON WHICH THEY DEPEND; [B] PROMOTING FOR THE PUBLIC BENEFIT EFFECTIVE MANAGEMENT OF FISHERIES, AND ENSURING THE SUSTAINABILITY OF GLOBAL FISH STOCKS AND THE HEALTH OF AQUATIC ECOSYSTEMS GENERALLY; [C] ESTABLISHING AND PROMOTING THE APPLICATION OF A BROAD SET OF PRINCIPLES, STANDARDS AND CRITERIA FOR SUSTAINABLE FISHINGG
Maes buddion
WORLDWIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Marine Stewardship Council
1-3 Snow Hill
London
EC1A 2DH
- Ffôn:
- 020 7246 8900
- E-bost:
- info@msc.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window