ymddiriedolwyr WEST GRIMSTEAD VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1073069
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah-Jane Pike | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|
||||
Lyall Thomas Dew | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
David John Broughton | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
Jacqueline Broughton | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
Sian Williams | Ymddiriedolwr | 19 July 2021 |
|
|
||||
Claire Woodhouse | Ymddiriedolwr | 19 July 2021 |
|
|
||||
SARAH ANDERSON | Ymddiriedolwr | 10 January 2018 |
|
|
||||
DAVID ANDERSON | Ymddiriedolwr | 10 January 2018 |
|
|
||||
CAROL HASTINGS | Ymddiriedolwr | 04 November 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.