7TH ARMOURED DIVISION COMMEMORATIVE FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our aim is support families and veterans of the 7th Armoured Division, plus 4th and 7th Armoured Brigades (and their descendants) and to ensure our history is not a thing of the past and to educate future generations on the legacy of the British 7th Armoured Division, who fought in the North African Campaign and later Italy and North West Europe during the 1940s conflict and conflicts ever since.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 January 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 24 Gorffennaf 1997: Cofrestrwyd
- THE DESERT RATS ASSOCIATION (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brigadier RETD Jonny Bourne OBE | Ymddiriedolwr | 31 August 2016 |
|
|
||||
Brigadier RETD James Woodham CBE MC | Ymddiriedolwr | 31 August 2016 |
|
|
||||
Maj Gen RETD PAUL NANSON CB CBE | Ymddiriedolwr | 09 August 2012 |
|
|
||||
Rodney Scott BEM | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/01/2020 | 30/01/2021 | 30/01/2022 | 30/01/2023 | 30/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.45k | £19.91k | £85.29k | £29.91k | £7.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.62k | £3.67k | £62.49k | £67.00k | £5.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ionawr 2024 | 27 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ionawr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ionawr 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ionawr 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ionawr 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ionawr 2022 | 25 Ionawr 2023 | 56 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ionawr 2021 | 08 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ionawr 2020 | 07 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST MADE 10 NOVEMBER 2006
Gwrthrychau elusennol
TO FOSTER PATRIOTISM AND GOOD CITIZENSHIP FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND PAST AND PRESENT MEMBERS OF THE DIVISION AND ITS CURRENT DESCENDENT BRIGADES, BY THE CREATION AND MAINTENANCE IN THETFORD FOREST, NORFOLK, OF A PERMANENT MEMORIAL TO THE BRAVERY OF THE 7TH ARMOURED DIVISION.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
21 Beechgrove
Little Oakley
HARWICH
CO12 5NN
- Ffôn:
- 01255886544
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window