Dogfen lywodraethu THE PRIEST'S HOUSE MUSEUM TRUST
Rhif yr elusen: 1068540
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM & ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 5 JANUARY 1998 AS AMENDED 27 APRIL 2000 AS AMENDED 18 JUNE 2002 as amended on 08 Feb 2018 as amended on 06 Dec 2021
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE PUBLIC IN ARCHAEOLOGY, ETHNOLOGY, HISTORY, NATURAL HISTORY AND KINDRED SCIENCES AND PAINTING AND ARTS AND CRAFTS ESPECIALLY IN RELATION TO THE TOWN AND DISTRICT OF WIMBORNE MINSTER AND THE COUNTY OF DORSET. FOR FULL DETAILS SEE SCHEDULE
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
WIMBORNE MINSTER AND THE COUNTY OF DORSET
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.