Hanes ariannol MERE HALL BOLTON LIMITED

Rhif yr elusen: 1065100
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2004 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008
Cyfanswm Incwm Gros £165.90k £318.45k £121.96k £411.85k £203.65k
Cyfanswm gwariant £152.84k £361.98k £176.58k £416.80k £187.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A