Hanes ariannol HOMERTON COLLEGE CAMBRIDGE

Rhif yr elusen: 1137497
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £14.84m £13.73m £16.37m £17.93m £19.31m
Cyfanswm gwariant £15.51m £15.50m £19.02m £19.90m £20.45m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £247.64k £1.40m £102.27k £345.00k £211.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £2.97m £910.63k £2.07m £6.08m £7.19m
Incwm - Weithgareddau elusennol £7.75m £7.86m £9.36m £5.97m £6.32m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £3.82m £3.29m £4.24m £3.52m £3.77m
Incwm - Arall £57.03k £266.94k £593.57k £2.01m £1.82m
Incwm - Cymynroddion £0 £1.05m £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £11.76m £12.11m £14.28m £16.15m £17.19m
Gwariant - Ar godi arian £2.50m £799.25k £2.44m £382.00k £768.00k
Gwariant - Llywodraethu £139.10k £94.57k £153.25k £33.00k £40.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £481.86k £471.90k £465.74k £382.00k £635.00k
Gwariant - Arall £1.25m £2.59m £2.30m £3.37m £2.49m