RELATE EXETER & DISTRICT
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Relationship Counselling, Psychosexual Therapy, Family Counselling, Young People's Counselling and Training
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dyfnaint
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 13 Gorffennaf 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 207314 R NATIONAL REALISATIONS (2024)
- 22 Rhagfyr 1997: Cofrestrwyd
- 13 Gorffennaf 2021: Tynnwyd (WEDI UNO)
- RELATE EXETER (Enw gwaith)
- EXETER & DISTRICT RELATE (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £240.77k | £239.31k | £239.28k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £221.78k | £211.25k | £214.33k | £114.66k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £25.67k | £25.62k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £13.60k | £1.54k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 06 Mawrth 2020 | 35 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 10 Rhagfyr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | 10 Rhagfyr 2018 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 10 APRIL 1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 24 SEPTEMBER 1997, 21 OCTOBER 2002, 4 NOVEMBER 2003 AND 9 FEBRUARY 2007. as amended on 22 Mar 2018
Gwrthrychau elusennol
A) TO EDUCATE THE PUBLIC CONCERNING THE BENEFITS OF SECURE COUPLE RELATIONSHIPS, MARRIAGE AND FAMILY LIFE IN ORDER TO IMPROVE THE EMOTIONAL, SEXUAL AND SPIRITUAL WELL-BEING OF INDIVIDUALS WHICH IS DERIVED FROM COMMITTED RELATIONSHIPS. B) TO PROMOTE RESEARCH INTO ALL ASPECTS OF COUPLE RELATIONSHIPS AND MARRIAGE AND TO MAKE THE RESULTS AVAILABLE TO THE PUBLIC. C) TO SEEK TO ENHANCE THE GOOD HEALTH, BOTH MENTAL AND PHYSICAL, OF ADULTS AND CHILDREN BY INCREASING PUBLIC AWARENESS OF THE BENEFIT OF COMMITTED COUPLE RELATIONSHIPS, MARRIAGE AND FAMILY LIFE AND WORKING TO PREVENT POVERTY, HARDSHIP AND DISTRESS CAUSED BY THE BREAKDOWN OF SUCH RELATIONSHIPS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window