Hanes ariannol ST JOHN'S FOUNDATION TRUST MARLBOROUGH
Rhif yr elusen: 1078080
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (102 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £93.17k | £64.08k | £36.49k | £38.41k | £33.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.50k | £80.49k | £72.52k | £1.97k | £300.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.