DR TOPHAM'S RESEARCH FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Gastro-Intestinal and Liver Cancer research
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 May 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Surrey
Llywodraethu
- 14 Hydref 1997: Cofrestrwyd
- BRIGHT (Enw gwaith)
- Buddsoddi
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr ALEXANDRA STEWART | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr Adam Frampton | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|||||
Judith Moore | Ymddiriedolwr | 04 June 2019 |
|
|
||||
Dr Alexander Horton | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/05/2023 | 05/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £148.56k | £43.55k | £100.28k | £57.67k | £98.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £84.29k | £284.90k | £70.98k | £173.22k | £135.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Mai 2024 | 01 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Mai 2024 | 01 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Mai 2023 | 05 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Mai 2023 | 05 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 11 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 11 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 31 Mawrth 2021 | 54 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 31 Mawrth 2021 | 54 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 1 MAY 1997 AS AMENDED BY DEED DATED 11 OCT 2018
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF HEALTH AND THE SAVING OF LIVES BY PROMOTING RESEARCH INTO THE CAUSES AND TREATMENT OF CANCER AND PUBLISHING THE USEFUL RESULTS THEREOF AND BY THE PROVISION OF EQUIPMENT FOR CANCER SURGERY, TREATMENT AND RESEARCH.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Dr Alex Stewart
Royal Surrey Hospital
Egerton Road
GUILDFORD
Surrey
GU2 7XX
- Ffôn:
- 07920774131
- E-bost:
- info@bright-research.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window