Hanes ariannol THE ST JOHN'S CHURCH OF ENGLAND PRIMARY SCHOOL PARENTS' ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1064791
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 18/09/2017 | 18/09/2018 | 18/09/2019 | 18/09/2020 | 18/09/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.55k | £3.04k | £4.42k | £3.57k | £2.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.48k | £1.89k | £8.60k | £1.73k | £1.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.