JEREMIAH'S JOURNEY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We offer support and information to children and their families who have experienced or are anticipating the death of someone special. We operate in Plymouth and the immediate surrounding area. The main part of our work is to offer a short term therapeutic group programme for bereaved children (5-18 years) and their parents/carers. Some individual and family support is available.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Cernyw
- Dinas Plymouth
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 05 Tachwedd 1999: Cofrestrwyd
- 14 Tachwedd 2012: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2008 | 30/06/2009 | 30/06/2010 | 30/06/2011 | 30/06/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £114.36k | £119.17k | £105.96k | £134.44k | £100.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £69.97k | £118.76k | £89.44k | £119.42k | £85.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2012 | 25 Medi 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2012 | 25 Medi 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2011 | 07 Mawrth 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2011 | 07 Mawrth 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2010 | 08 Ebrill 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2010 | 19 Ebrill 2011 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2009 | 27 Ionawr 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2009 | 28 Ionawr 2010 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 19 AUGUST 1999 AS AMENDED BY DEED OF VARIATION DATED 21 JUNE 2004
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE EMOTIONAL, PSYCHOLOGICAL AND SPIRITUAL SUPPORT FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE EXPERIENCING THE DEATH OR ANTICIPATED DEATH OF A RELATIVE OR 'SIGNIFICANT OTHER'.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE DEVON (PLYMOUTH, SOUTH HAMS WEST DEVON) AND CORNWALL (SOUTH EAST CORNWALL)
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window