HART VOLUNTARY ACTION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Hart Voluntary Action is the Council of Voluntary Services for Hart District. HVA aims to support and develop the capacity of local voluntary/community groups through information dissemination and representation at district/county level. HVA manages the Hart Volunteer Bureau and other projects to meet gaps in provision of services to the local community in Hart.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Hampshire
Llywodraethu
- 05 Gorffennaf 1997: Cofrestrwyd
- 03 Mai 2008: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- HVA (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £302.65k | £326.60k | £333.16k | £346.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £204.61k | £304.13k | £276.42k | £306.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 30 Ionawr 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 30 Ionawr 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 28 Mawrth 2007 | 56 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 28 Chwefror 2007 | 28 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 31 Ionawr 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 04 Ebrill 2006 | 63 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 06 Ionawr 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | 06 Ionawr 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 7 MAY 1997 AS AMENDED 18 JULY 2000, 13/10/2004
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY; FOR FULL DETAILS SEE OBJECT (B)
Maes buddion
HART DISTRICT COUNCIL AND SURROUNDING AREAS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window