Ymddiriedolwyr THORNEY ISLAND NURSERY

Rhif yr elusen: 1062766
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (103 diwrnod yn hwyr)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Christopher Maher Cadeirydd 18 July 2023
Dim ar gofnod
Matthew Holder Ymddiriedolwr 12 June 2023
THORNEY ISLAND NURSERY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Evelyn Cherai Ymddiriedolwr 27 March 2023
THORNEY ISLAND NURSERY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Rebecca Mason Ymddiriedolwr 17 March 2023
THORNEY ISLAND NURSERY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Dawn Caraher Ymddiriedolwr 18 January 2022
THORNEY ISLAND NURSERY
Cofrestrwyd yn ddiweddar