Ymddiriedolwyr WICKHAM THEATRE TRUST

Rhif yr elusen: 1066582
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Alice Rose Foster Ymddiriedolwr 09 June 2024
Dim ar gofnod
Vincent Raphael Quinn Ymddiriedolwr 01 June 2022
Dim ar gofnod
Rob Chambers Ymddiriedolwr 08 July 2021
Dim ar gofnod
Laura Jane Gamble Ymddiriedolwr 31 May 2018
Dim ar gofnod
Paul Jonathan Newton Ymddiriedolwr 31 May 2018
Dim ar gofnod
Pauline Wathen Ymddiriedolwr 18 May 2018
Dim ar gofnod
Diana Jean Quinn Ymddiriedolwr 31 May 2017
Dim ar gofnod