WHITWORTH SOCIETY TRUST FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Awards have been made to students to attend the Annual Commemoration Meeting held in March in either Manchester or London and the Whitworth Society Summer Meeting held in July at a venue relevant to the incumbent President. Presentation of books and Registers to new Whitworth Scholars and Senior Scholars at the Institution of Mechanical Engineers' Vision Award Ceremony.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 10 Medi 1997: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR BRIAN COAKER PHD WH SCH | Cadeirydd |
|
|
|||||
Laura Gilbert | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
James Henry Potten WhSch | Ymddiriedolwr | 15 March 2019 |
|
|
||||
Rachael Hoyle | Ymddiriedolwr | 05 July 2018 |
|
|
||||
STEPHEN DAVISON | Ymddiriedolwr | 21 July 2013 |
|
|
||||
DAVID GEORGE EAVES WHSCH MENG | Ymddiriedolwr | 26 June 2012 |
|
|
||||
Geoffrey Ward | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID CLAMP WH SCH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DR MARTIN COMER PHD WHSCH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.87k | £711 | £309 | £726 | £1.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £315 | £3.18k | £0 | £1.54k | £1.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Tachwedd 2024 | 25 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Tachwedd 2024 | 391 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Mawrth 2023 | 125 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Chwefror 2022 | 113 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 5 AUGUST 1949 AS AMENDED BY ORDER DATED 17 MAY 2006 AND RESOLUTION MADE UNDER SECTION 74(2) OF THE CHARITIES ACT 1993
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION OF PRIZES OR OTHER AWARDS IN COMMEMORATION OF THE WORK OF SIR JOSEPH WHITWORTH FOR STUDENTS OF SOME BRANCH OF MECHANICAL ENGINEERING WHO HAVE OBTAINED DISTINCTION IN THE EXAMINATIONS FOR NATIONAL SCHOLARSHIPS ORGANISED BY THE MINISTRY OF EDUCATION OR SUCH OTHER EXAMINATIONS AS THE WHITWORTH SOCIETY BY THEIR EXECUTIVE COUNCIL OR OTHER GOVERNING BODY MAY FROM TIME TO TIME DIRECT
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
35 Abbotts Ann Road
WINCHESTER
Hampshire
SO22 6NB
- Ffôn:
- 07519778095
- E-bost:
- llgilbert73@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window