Hanes ariannol PEACEHAVEN HOUSE
Rhif yr elusen: 1068393
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.48m | £1.54m | £1.70m | £1.79m | £1.72m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.47m | £1.52m | £1.70m | £1.76m | £1.76m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £375.00k | £168.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £154.83k | £157.02k | £49.57k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £750 | £0 | £154.90k | £164.06k | £49.57k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.48m | £1.53m | £1.53m | £1.61m | £1.63m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £49.57k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.68k | £14.29k | £13.65k | £13.30k | £30.93k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.38k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £73 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.47m | £1.51m | £1.70m | £1.76m | £1.76m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £4.78k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £14.80k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £4.78k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.