ymddiriedolwyr PEACEHAVEN HOUSE
Rhif yr elusen: 1068393
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIAN P SHANDLEY | Cadeirydd | 12 October 2011 |
|
|
||||
TANYA COVENTRY | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Carolyn Rodwell | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
JOANNA SUTTON | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Laura O'Malley | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Charles Kirk Caton | Ymddiriedolwr | 18 May 2016 |
|
|
||||
DAVID WOOD | Ymddiriedolwr | 06 November 2013 |
|
|
||||
Douglas Edmundson | Ymddiriedolwr | 15 May 2013 |
|
|
||||
HEATHER SIDEBOTHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROGER IAN FOULKES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.