THE JOHN ANDERSON CANCER REASEARCH TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The funding of medical research related to the survivorship of head and neck cancer. Aim is to publish he results of this in peer reviewed journals. Lyons et al. (Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2012 Mar 15;82(4):1479-84). Presently the charity is helping to fund a multicentre trial into the influence of genotype on swallowing problems after radiotherapy to the head and neck.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 January 2022
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
Llywodraethu
- 13 Chwefror 1998: Cofrestrwyd
- 11 Gorffennaf 2011: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 25 Ebrill 2012: Re-registered
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW JOHN LYONS | Cadeirydd | 04 April 2012 |
|
|
||||
JOAN LAVENDER | Ymddiriedolwr | 04 April 2012 |
|
|
||||
CLARE RYAN | Ymddiriedolwr | 04 April 2012 |
|
|
||||
Dr LEIGH ANTHONY WILLIAM HUNT | Ymddiriedolwr | 04 April 2012 |
|
|
||||
DR FRANCOISE MARCEL LYONS | Ymddiriedolwr | 04 April 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/01/2018 | 01/01/2019 | 01/01/2020 | 01/01/2021 | 01/01/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £967 | £98 | £15 | £0 | £50 | |
|
Cyfanswm gwariant | £10 | £0 | £1 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 179 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 179 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 545 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 545 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2022 | 05 Mawrth 2023 | 124 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2021 | 14 Hydref 2022 | 347 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2020 | 10 Tachwedd 2020 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 16 JANUARY 1998.
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SICKNESS DUE TO SALIVARY AND HEAD AND NECK CANCER.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 MILL CLOSE
CHICHESTER
PO19 3JW
- Ffôn:
- 01243341637
- E-bost:
- alyonz@tiscali.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window