Hanes ariannol LINCOLNSHIRE TRAVELLER INITIATIVE
Rhif yr elusen: 1077024
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £57.21k | £105.71k | £110.02k | £110.01k | £139.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £56.19k | £63.73k | £129.37k | £111.78k | £119.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £21.00k | £0 | £25.58k | £26.00k | £30.12k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £21.00k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.