Ymddiriedolwyr THE LEAGUE OF FRIENDS OF AXMINSTER HOSPITAL
Rhif yr elusen: 1063758
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR STEVE HOLT | Cadeirydd | 17 September 2013 |
|
|
||||
Christine Cawley | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Julian Thomas Hussey | Ymddiriedolwr | 07 August 2022 |
|
|
||||
Dr Sarah Ann Ellis | Ymddiriedolwr | 31 March 2019 |
|
|
||||
Jeanette Ann Ward | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
Margaret Susan Pike | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
Hazel Irene Cross | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
ANN VEIT | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
MERVYN SYMES | Ymddiriedolwr | 11 October 2013 |
|
|
||||
GILLIAN CONSTANCE GEORGE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARTIN JOHN DIPLOCK FRICS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr PHILIP JAMES RALPH TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.