Hanes ariannol JUNIPER HILL SCHOOL FUND

Rhif yr elusen: 1062941
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £20.13k £5.13k £16.97k £10.60k £13.45k
Cyfanswm gwariant £27.19k £6.18k £12.42k £15.26k £9.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A