LIBERTY INTERNATIONAL CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
a) To advance the Christian faith through the world until the coming of the Lord Jesus Christ. b) To Advance Christian education by the provision of training, organised courses, seminars etc. c) To promote the spirit of unity as prayed for by Jesus Christ. d) To releave poverty and distress by providing welfare services to the needy members of the community and the public at large.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2021
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
- Ghana
Llywodraethu
- 10 Tachwedd 1997: Cofrestrwyd
- 05 Mehefin 2010: Cofrestrwyd
- 09 Mai 2010: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCIS ANNAM ANNAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALEX BUADI | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2017 | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 243 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 243 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 609 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 609 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 02 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 02 Ionawr 2022 | 124 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 25 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED ON 6 APRIL 1997
Gwrthrychau elusennol
[A] TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH THROUGH THE WORLD UNTIL THE COMING OF THE LORD JESUS CHRIST. [B] . TO ADVANCE OF CHRISTIAN EDUCATION BY THE PROVISION OF TRAINING ORGANISED COURSES, SEMINARS ETC. [C] TO PROMOTE THE SPIRIT OF UNITY AS PRAYED FOR BY JESUS CHRIST. [D] TO RELIEF POVERTY AND DISTRESS BY PROVIDING WELFARE SERVICES TO THE NEEDY MEMBERS AD TE PUBLIC AT LARGE. [E] , TO PROVIDE AND MAINTAIN PLACE[S] OF WORSHIP AND CARRY ON RELIGIOUS SERVICES.
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
17 WICKHAM CRESCENT
WEST WICKHAM
BR4 0RT
- Ffôn:
- 07894712340
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window