Hanes ariannol THE STOWE HOUSE PRESERVATION TRUST
Rhif yr elusen: 1066272
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £986.04k | £676.89k | £1.02m | £656.49k | £1.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £675.62k | £757.44k | £638.67k | £648.65k | £617.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £123.26k | £19.43k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £367.01k | £184.38k | £725.48k | £160.99k | £449.62k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £207.16k | £194.23k | £11.49k | £168.04k | £214.18k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £254.46k | £140.14k | £125.00k | £171.47k | £356.86k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.02k | £2.78k | £160 | £125 | £7.19k | |
|
Incwm - Arall | £155.39k | £155.36k | £160.26k | £155.86k | £166.83k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £533.10k | £597.39k | £527.45k | £545.60k | £14.98k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £142.51k | £145.57k | £111.22k | £103.05k | £113.56k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.59k | £10.98k | £10.20k | £12.09k | £14.98k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £14.48k | £0 | £0 | £488.87k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.