Hanes ariannol THE SEACHANGE TRUST
Rhif yr elusen: 1063853
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.42m | £815.11k | £725.96k | £1.25m | £1.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.22m | £878.76k | £547.78k | £1.38m | £1.29m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £109.30k | £46.83k | £132.57k | £348.18k | £148.20k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.08m | £533.18k | £397.18k | £577.18k | £563.60k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.25m | £693.02k | £696.50k | £1.11m | £1.13m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £162.98k | £121.75k | £29.28k | £130.84k | £185.78k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £360 | £341 | £184 | £37 | £140 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.21m | £857.22k | £528.88k | £1.38m | £1.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £12.71k | £21.54k | £18.90k | £3.57k | £12.90k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.39k | £2.42k | £0 | £19.94k | £19.09k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £54.96k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.