ymddiriedolwyr ESHER DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 1063001
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Adrian Burrows | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
George Bishop | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Dr Thomas Andrew Wilkinson | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
David William Vorbrich | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
LISA MARIE CROSS | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|||||
CHRISTOPHER CHARLES DALEY | Ymddiriedolwr | 06 November 2017 |
|
|
||||
Stephen John Valter | Ymddiriedolwr | 03 October 2017 |
|
|
||||
Carole Elaine Needham | Ymddiriedolwr | 03 October 2017 |
|
|
||||
Gary Ernest | Ymddiriedolwr | 26 July 2013 |
|
|||||
CHARLES PETER HANNA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.