Hanes ariannol & CO THE CULTURAL MARKETING HOUSE

Rhif yr elusen: 1063886
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 30/09/2011
Cyfanswm Incwm Gros £808.61k £1.01m £1.03m £1.09m £743.10k
Cyfanswm gwariant £1.04m £989.34k £1.01m £1.12m £1.02m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £158.50k £162.86k £167.26k £171.77k £285.75k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £324.99k £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £316.33k £480.08k £491.08k £515.47k £457.27k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £8.79k £2.95k £4.03k £543 £77
Incwm - Arall £0 £363.34k £370.14k £401.08k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £747.06k £684.65k £670.73k £767.21k £988.86k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £8.65k £8.92k £7.23k £10.32k £33.25k
Gwariant - Sefydliad grantiau £65.49k £21.50k £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £295.78k £327.21k £345.37k £0