Hanes ariannol TREMAYNE HALL

Rhif yr elusen: 1063268
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £24.69k £24.84k £18.36k £13.07k £18.15k
Cyfanswm gwariant £15.91k £11.03k £18.76k £21.80k £25.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £19.60k £10.67k N/A £500