Hanes ariannol AUTISM ANGLIA

Rhif yr elusen: 1063717
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.54m £10.75m £12.37m £11.48m £12.41m
Cyfanswm gwariant £10.64m £11.11m £12.25m £12.34m £12.57m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £10.42m £10.59m £12.11m £10.90m £11.91m
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £37.01k N/A N/A £36.48k
Incwm o roddion a chymynroddion £75.47k £41.65k £254.99k £134.74k £153.68k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £10.38k £1.76k £0 £0 £11.91m
Incwm - Weithgareddau elusennol £10.28m £10.59m £12.11m £11.34m £347.02k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £172.71k £121.15k £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £10.63m £10.99m £12.10m £12.17m £12.45m
Gwariant - Ar godi arian £0 £121.06k £123.79k £126.38k £120.66k
Gwariant - Llywodraethu £408 £0 £359 £359 £48.43k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £15.61k £0 £33.18k £42.43k £0