Hanes ariannol COMMUNITY FOREST TRUST

Rhif yr elusen: 1072706
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.29m £3.14m £7.40m £9.81m £11.58m
Cyfanswm gwariant £2.49m £2.81m £5.46m £11.78m £10.64m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.21m N/A £2.43m £3.45m £10.62m
Incwm o roddion a chymynroddion £99.56k £97.56k £185.78k £42.72k £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £3.18m £3.03m £7.21m £6.06m £11.31m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £14.27k £11.19k £6.26k £41.36k £86.90k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £3.67m £187.10k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.46m £2.81m £5.39m £5.45m £10.31m
Gwariant - Ar godi arian £23.17k £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £6.88k £5.55k £20.87k £17.07k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £972.33k £867.30k £1.78m £4.31m £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £1.20k £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £75.47k £6.33m £331.27k