MEDIATION SOUTH & WEST WALES
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2004
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru
Llywodraethu
- 22 Medi 1997: Cofrestrwyd
- 22 Mai 2006: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- MEDIATION SOUTH AND WEST WALES (Enw blaenorol)
- TAWE AFAN NEDD MEDIATION LTD (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £59.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £51.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 24 Ionawr 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | 24 Ionawr 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM & ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 11 SEPTEMBER 1997, AS AMENDED 15 OCTOBER 1997, AS AMENDED 17 MAY 1999.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE FOR THE PUBLIC BENEFIT OF THE CITIZENS AND COMMUNITIES IN AND AROUND THE CITY AND COUNTY OF SWANSEA, NEATH PORT TALBOT, CARMARTHENSHIRE AND PEMBROKESHIRE WITH A VIEW TO THE PRESERVATION OF PUBLIC ORDER, THE PROVISION OF SERVICES DIRECTED TOWARDS MEDIATION AND CONCILIATION BETWEEN PERSONS, ORGANISATIONS AND GROUPS WHO ARE INVOLVED OR WHO ARE AT RISK OF BECOMING INVOLVED IN DISPUTES OR INTERPERSONAL CONFLICTS WHERE ANY SUCH DISPUTE OR CONFLICT RESULTS FROM OR MAY LEAD TO ACTS OF NUISANCE, VANDALISM, RACIAL ABUSE OR BREACH OF THE PEACE.
Maes buddion
THE CITY AND COUNTY OF SWANSEA, NEATH PORT TALBOT, CARMARTHENSHIRE AND PEMBROKESHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window