CHELTENHAM OPEN DOOR

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide a place to meet for those who are suffering hardship. Breakfast and a hot meal are provided on 3 weekdays and on Sundays. Facilities include showers and a free clothes store.Volunteers listen and help with problems, we also liaise with other agencies on guests behalf. At Christmas we provide a 4 day shelter for those on their own.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 14 Gorffennaf 1997: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eleanor Angela O'Kane | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Robin Simon Lee Bussey | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Jane Avril Pattison-Sharp | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Susan Mary Hutchings | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Dr Cheryl Elizabeth Whiting | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £174.30k | £396.98k | £140.13k | £214.89k | £212.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £166.09k | £119.12k | £188.15k | £206.14k | £296.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 15 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 15 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 22 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 22 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 16 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 16 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 10 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 10 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM & ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 30 MAY 1997 AS AMENDED ON 24 NOVEMBER 1998, AND 11 DECEMBER 2000 as amended on 21 Oct 2021 as amended on 08 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
3.1 The Charity's objects (“the Objects”) are in Cheltenham, Gloucestershire, England (“the Area of Benefit”) the relief of poverty, hardship and social or emotional distress among persons who are vulnerable, disadvantaged and / or lonely. 3.2 For the purpose of this clause, “vulnerable”, “disadvantaged” and “lonely” might be as a result of one or more of the following factors: unemployment; financial hardship; youth or old age; ill health (physical or mental); substance abuse or dependency including alcohol and drugs; discrimination on the grounds of sex, race, disability, ethnic origin, religion, belief, creed, sexual orientation or gender re-assignment; poor educational or skills attainment; relationship and family breakdown; poor housing (that is housing that does not meet basic habitable standards; crime (either as a victim of crime or as an offender rehabilitating into society).
Maes buddion
CHELTENHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
39 Grosvenor Street
CHELTENHAM
GL52 2SQ
- Ffôn:
- 01242 577418
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window