ymddiriedolwyr The Squire Patton Boggs Charitable Trust
Rhif yr elusen: 1064028
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew John Giles | Cadeirydd | 20 July 2020 |
|
|
||||
Louise Barber | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
Michelle Adams | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
Jonathan Brooke | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
Caroline Prew Lumley | Ymddiriedolwr | 20 July 2020 |
|
|
||||
JANE LOUISE HAXBY | Ymddiriedolwr | 03 March 2020 |
|
|
||||
SPENCER JAMES McKAY | Ymddiriedolwr | 30 November 2018 |
|
|
||||
ANDREW DAVID STONES | Ymddiriedolwr | 31 August 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.